IN CHARLEY'S MEMORY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In Charley's Memory currently offers counselling to young people aged 11 -25, recently launching the overs service, now offering counselling to all. Based at our offices in Highbridge. 1 mile from the M5, and walking distance to bus and rail links
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2015: Cofrestrwyd
- ICM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Millier | Cadeirydd | 10 December 2024 |
|
|
||||
Beverley Symonds | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Rob Fountain Mr | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Benjamin Shillaker | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
DOUGLAS STEVEN PLUME | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
JOANNE REEVES | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.60k | £102.00k | £162.00k | £258.01k | £299.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.88k | £76.00k | £128.00k | £250.93k | £293.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £129.16k | £100.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 OCT 2014 AS AMENDED ON 03/03/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL HEALTH OF YOUNG ADULTS AND ADVANCE EDUCATION IN ALL AREAS RELATING TO MENTAL HEALTH CONDITIONS EFFECTING YOUNG ADULTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - RAISING THE PROFILE OF MENTAL HEALTH CONDITIONS THROUGH SOCIAL MEDIA, WEBSITE, FORUMS AND VISITS TO SCHOOLS/COLLEGES; - PROVIDING YOUNG ADULTS AND THEIR FAMILIES A SAFE HAVEN WITH RELEVANT PROFESSIONALS AND AUTHORITIES; AND - PROVIDING SUPPORT NETWORKS FOR YOUNG ADULTS WITH MENTAL HEALTH CONDITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
In Charley's Memory
Unit 6
Brue Way
HIGHBRIDGE
Somerset
TA9 4AW
- Ffôn:
- 01278557490
- E-bost:
- ceo@incharleysmemory.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window