Hanes ariannol THE ELLEN "MAI GURU" TRUST

Rhif yr elusen: 1161065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.66k £16.19k £17.02k £15.88k £18.61k
Cyfanswm gwariant £11.80k £12.60k £11.16k £14.45k £15.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A