Hanes ariannol THE LONDON CHORAL SINFONIA

Rhif yr elusen: 1161217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.35k £32.05k £139.40k £242.28k £320.43k
Cyfanswm gwariant £63.92k £22.33k £139.92k £257.22k £284.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A