ymddiriedolwyr ROTHBURY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 505713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SUE BOLAM | Cadeirydd |
|
||||||
James Neville Murray Tait | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||
Venerable Catherine Sourbut Groves | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||
Kenneth Branson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
Dr Christopher Paul Freeman | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
CAROLINE URSULA DAWSON | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|||||
Paul Rickeard | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
STEVEN CHRISTOPHER BRIDGETT COUNC | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|||||
PETER RAMSEY STOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELISABETH BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELLIOT FRANCIS HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN TIMOTHY MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS BESSIE ROGERSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID TALL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.