Hanes ariannol DERBYSHIRE LANDSKILLS

Rhif yr elusen: 505745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.59k £77.10k £112.10k £112.49k £96.36k
Cyfanswm gwariant £66.89k £69.35k £115.92k £118.13k £96.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.16k N/A £6.49k £4.11k £8.21k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.50k N/A N/A N/A