LONDON BAT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
London Bat Group is a nature conservation charity. We carry out educational activities about bats; we conduct bat survey work; and we raise funds to contribute to bat conservation projects in London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Mai 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068048 LONDON BAT GROUP
- 12 Mawrth 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Briggs | Cadeirydd | 17 February 2023 |
|
|
||||
Greg Hitchcock | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Becky Wilson | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Sophia Davies | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Emma Little | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Tajinder Lachhar | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Ray Lancashire | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Cecilia Montauban | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.62k | £4.80k | £2.81k | £2.43k | £2.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32k | £339 | £2.36k | £971 | £4.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Mawrth 2022 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 31 Mawrth 2022 | 244 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO Association registered on 12th March 2015, amended on 4th March 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PROTECTION AND CONSERVATION OF BATS, THEIR ROOSTS, FEEDING AREAS AND HIBERNACULA IN GREATER LONDON (AND OTHER PARTS OF THE UK IF DEEMED APPROPRIATE); TO EDUCATE THE PUBLIC AND THE GROUP'S MEMBERS IN ALL MATTERS RELATED TO BATS, INCLUDING THE PRODUCTION OF LITERATURE; AND TO PROMOTE THE TRAINING OF MEMBERS FOR LICENSING AS VOLUNTEER BAT WORKERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Bat Conservation Trust
Studio 15
Cloisters House
Battersea Park Road
LONDON
SW8 4BG
- Ffôn:
- 03451300228
- E-bost:
- enquiries@londonbats.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window