ymddiriedolwyr THE ANCIENT INDIA AND IRAN TRUST
Rhif yr elusen: 1162982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N SIMS-WILLIAMS | Cadeirydd | 09 May 1992 |
|
|||||
Dr Piers Howard Burton Baker | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|||||
Jo Cribb | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
J. LIPNER | Ymddiriedolwr | 19 May 2012 |
|
|
||||
S. LIEU | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
C. PETRIE | Ymddiriedolwr | 09 April 2011 |
|
|
||||
C. VAN RUYMBEKE | Ymddiriedolwr | 10 May 2008 |
|
|
||||
U. SIMS-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 08 May 2004 |
|
|
||||
T RICHARD BLURTON MA | Ymddiriedolwr | 09 May 2002 |
|
|
||||
A. HINTZE | Ymddiriedolwr | 08 May 1999 |
|
|||||
SIR NICHOLAS John BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 12 May 1990 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.