Ymddiriedolwyr HAWKHURST U3A

Rhif yr elusen: 1160653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Langridge Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Ann Wood Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Vikki Thompson Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Bridget Veitch Ymddiriedolwr 04 March 2024
THOMAS ADRIAN VEITCH MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KATHERINE ELISABETH WOOD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Bridget Thomas Ymddiriedolwr 05 October 2023
Dim ar gofnod
Anne Metcalf Ymddiriedolwr 05 October 2023
Dim ar gofnod
Patrick Thomson Ymddiriedolwr 05 October 2023
Dim ar gofnod
Annie Watsham Ymddiriedolwr 05 October 2023
Dim ar gofnod
Roderick Cheesman Ymddiriedolwr 19 June 2020
Dim ar gofnod
Marie Thomas Ymddiriedolwr 18 June 2020
Dim ar gofnod
JUDY WYCHERLEY Ymddiriedolwr 06 June 2019
Dim ar gofnod
Lyn Beverley Ymddiriedolwr 06 June 2019
Dim ar gofnod