Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE EDGBASTON BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1161342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.03m | £1.28m | £2.06m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.04m | £1.25m | £1.77m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.20k | £15.86k | £800 | £13.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £860.54k | £810.22k | £949.86k | £1.51m | £1.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.50k | £16.77k | £36.17k | £93.23k | £80.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.90k | £20.05k | £43.13k | £115.33k | £261.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.27k | £11.06k | £10.83k | £13.02k | £7.00k | |
|
Incwm - Arall | £43.65k | £169.71k | £237.67k | £335.69k | £395.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.03m | £1.25m | £1.77m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.30k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.80k | £9.99k | £7.20k | £0 | £9.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £60.50k | £14.00k | £52.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.