ymddiriedolwyr HOPE RESTORED
Rhif yr elusen: 1161114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Hewitt | Cadeirydd | 28 June 2024 |
|
|
||||
Hugh Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Alan Brown | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
MARGARET TREVETTE | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Robert Nothard | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Harvey Fogg | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.