Hanes ariannol NEWPORT LIVE
Rhif yr elusen: 1162220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.74m | £10.12m | £8.48m | £9.69m | £10.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.52m | £11.08m | £8.18m | £11.15m | £12.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.21m | £2.16m | £2.18m | £2.18m | £2.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.19m | £1.54m | £3.36m | £3.37m | £1.50m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £1.32m | £1.08m | £1.20m | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.42m | £8.77m | £7.40m | £8.37m | £9.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.43k | £25.20k | £3.59k | £115.12k | £85.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.52m | £11.08m | £8.18m | £11.15m | £12.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.23k | £6.50k | £6.70k | £7.24k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.