Hanes ariannol BRS EDUCATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1161555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.46m £3.48m £4.44m £4.48m £5.30m
Cyfanswm gwariant £3.86m £4.03m £4.67m £5.08m £5.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.15m £1.05m £1.26m £1.17m £1.27m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.55k £14.36k N/A N/A £25.40k
Incwm o roddion a chymynroddion £421.40k £335.54k £565.40k £536.34k £974.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £158.56k £75.37k £99.96k £144.60k £167.34k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.67m £2.81m £3.46m £3.46m £3.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £45.84k £40.47k £39.94k £52.50k £52.75k
Incwm - Arall £159.99k £215.48k £270.37k £294.40k £269.92k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.60m £3.87m £4.52m £4.91m £5.14m
Gwariant - Ar godi arian £255.43k £137.06k £122.82k £43.92k £43.85k
Gwariant - Llywodraethu £24.06k £25.60k £24.27k £39.33k £41.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £16.52k £16.02k £16.21k £0 £0
Gwariant - Arall £3.89k £24.27k £22.14k £118.11k £113.46k