Hanes ariannol PUBLIC HEALTH REGISTER
Rhif yr elusen: 1162895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.50k | £376.72k | £382.94k | £340.10k | £404.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.36k | £324.41k | £338.15k | £418.24k | £527.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £25.05k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.25k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.