Hanes ariannol WYRE RIVER TRUST

Rhif yr elusen: 1161776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £252.58k £544.91k £235.36k £591.03k £697.14k
Cyfanswm gwariant £210.65k £321.55k £283.85k £508.58k £792.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £15.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A £120 £1.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £544.91k N/A £544.41k £122.51k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A £399 £438
Incwm - Arall N/A £0 N/A £46.10k £572.97k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £321.55k N/A £508.58k £792.50k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.06k N/A £4.05k £3.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0