Hanes ariannol NEVILL HOLT COMMUNITY ARTS

Rhif yr elusen: 1163614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (305 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 30/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £454.41k £189.21k £1.15m £1.05m £710.93k
Cyfanswm gwariant £479.41k £189.21k £1.44m £1.58m £1.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £111.14k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £489.33k £383.99k £312.36k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £389.45k £464.00k £215.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £269.13k £207.00k £183.50k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £1.09m £1.49m £1.01m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £66.49k £86.69k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £36.26k £21.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £286.52k £0 £0