HEARTBEAT CHORUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HEARTBEAT CHORUS IS A LADIES' A CAPPELLA CHORUS SPECIALISING IN LADIES' BARBERSHOP STYLE SINGING. WE AIM TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF A CAPPELLA SINGING IN ALL ITS ASPECTS. WE SING A WIDE RANGE OF MUSIC, MAINLY UNACCOMPANIED BUT ON OCCASIONS WITH ACCOMPANIMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Marshall | Cadeirydd | 12 February 2025 |
|
|
||||
RUTH DRURY | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|||||
Viv Worsley | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Janet Christine Moreton | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
ISOBEL CURRIE | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.58k | £33.62k | £28.60k | £32.93k | £34.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.31k | £16.33k | £8.75k | £31.32k | £31.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 APR 2014 AS AMENDED ON 09 JUN 2016 as amended on 25 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE: TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF 'A CAPPELLA' SINGING IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS; TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT BUT IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Beaminster Avenue
STOCKPORT
Cheshire
SK4 3HU
- Ffôn:
- 07899695691
- E-bost:
- contact@heartbeatchorus.com
- Gwefan:
-
WWW.HEARTBEATCHORUS.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window