Hanes ariannol LARKBEARE CHRISTIAN TRUST

Rhif yr elusen: 1161666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £78.61k £88.85k £100.65k £95.42k £81.45k
Cyfanswm gwariant £78.64k £88.56k £99.86k £96.14k £82.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A