Ymddiriedolwyr THE BURNS PRICE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161930

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KEVIN PRICE BA | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|
||||
Peter Graham Bramwell | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
John-Daniel Price | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Heidi Marie Grace Eggleton | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Neil Jason Price | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
EDITH MARGARET PRICE MBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Rt. Rev Peter Bryan Price | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Jayne Sims | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.