Hanes ariannol RIDGEWAY METHODIST CHILDREN'S CARE CENTRE

Rhif yr elusen: 1162802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.40k £80.59k £61.98k £86.04k £73.21k
Cyfanswm gwariant £65.22k £66.61k £67.67k £70.67k £79.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £76.40k £71.01k £52.65k £72.71k £55.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A