Hanes ariannol HOLDING FORTH THE WORD

Rhif yr elusen: 1164181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £220.37k £215.67k £167.32k £215.48k £416.02k
Cyfanswm gwariant £169.09k £134.65k £148.50k £174.24k £418.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.72k N/A £8.39k N/A N/A