SARUM COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sarum College is an ecumenical study, conference and research centre. Our educational programme is organised in seven Sarum Centres of Learning. These Centres offer a variety of courses within our specialist areas of Christian Spirituality, Leadership, Ministry, Liturgy and Worship, Theology, Imagination and Culture and The Arts. Within the college is a bookshop and library.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£2,104,767
Roddion a chymynroddion | £248.79k | |
Weithgareddau elusennol | £1.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £732.75k | |
Buddsoddiadau | £8.65k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,063,037
Codi arian | £568.40k | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Arall | £0 |
£52,501 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £568.40k | |
Gwariant elusennol | £1.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £41.73k |
Codi arian a Arall Gwariant | £568.40k | |
Gwariant elusennol | £1.49m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £94.23k |
Pobl

46 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Medi 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rachel Ann Bending | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|||||||||
LUCY ELIZABETH SALISBURY | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||||||
Revd Canon Angela Karen Nutt | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||||||
Rev Christine Mary Smith | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||
The Revd Canon Professor Elizabeth Bridget Stuart | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 | ||||||||||
Rt Revd Noel Michael Roy Beasley | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||||||
Rt Revd Stephen David Lake | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||||||
The Venerable Dr Chigor Chike | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||||||
Timothy James Mynott | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||||||
Emma Charlotte Osborne | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||||
Sir Marcus James O'Lone | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||||
THE RT REVD DR ALASTAIR LLEWELLYN JOHN REDFERN | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||||||
DOM SIMON JAMES KEIR JARRATT | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.42m | £1.51m | £1.85m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £1.26m | £1.62m | £1.83m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.09k | £317.00k | £93.38k | £172.71k | £248.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £411.27k | £103.48k | £442.26k | £725.77k | £732.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £864.26k | £960.82k | £946.36k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.87k | £8.18k | £8.72k | £8.62k | £8.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £126.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.14m | £1.26m | £1.29m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £294.65k | £114.56k | £359.74k | £538.25k | £568.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.70k | £11.79k | £11.79k | £6.28k | £8.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.44m | £1.39m | £1.38m | £1.39m | £1.37m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £451.51k | £524.61k | £503.41k | £526.30k | £578.56k | |
|
Cyfanswm asedau | £769.10k | £1.14m | £1.05m | £849.70k | £1.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £367.03k | £516.94k | £540.93k | £327.31k | £443.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/03/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, AND TO ADVANCE THEOLOGICAL EDUCATION, TRAINING, FORMATION AND SPIRITUAL GROWTH, INCLUDING (BUT WITHOUT LIMITATION) BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COLLEGE.
Elusennau cysylltiedig
- BISHOP ABBOTT MEMORIAL TRUST
- BOLDERO BEQUEST
- EDDRUP FUND
- H G MARTIN BEQUEST
- HILL SCOTT BEQUEST
- MRS MARY FLETCHER TRUST
- SALISBURY THEOLOGICAL COLLEGE EXHIBITION FUND MARTIN BEQUEST
- THE GRAFTON EXHIBITION FUND
- THE PEACOCK SCHOLARSHIP
- THE REVEREND W E LATIMER BEQUEST
- THE SARUM COLLEGE TRUST
- WELLS THEOLOGICAL COLLEGE CURRIE MEMORIAL FUND
- WELLS THEOLOGICAL COLLEGE, CANNON CHURCH MEMORIAL FUND
- 20 Medi 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SARUM COLLEGE
19 THE CLOSE
SALISBURY
SP1 2EE
- Ffôn:
- 01722424800
- E-bost:
- info@sarum.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window