Hanes ariannol CROSSLIGHT ADVICE

Rhif yr elusen: 1163306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £440.49k £530.84k £727.22k £682.89k £829.06k
Cyfanswm gwariant £314.33k £470.83k £640.40k £655.22k £776.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £35.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.00k £35.00k £137.85k £93.08k £200.71k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £492.13k £578.32k £569.01k £685.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £143.57k £113.88k £143.06k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £38.71k £5.32k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £426.96k £593.64k £585.05k £704.34k
Gwariant - Ar godi arian N/A £43.87k £46.75k £70.16k £72.48k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £19.30k £114.99k £83.33k £139.25k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0