Hanes ariannol GROWING AGAINST VIOLENCE
Rhif yr elusen: 1163738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.88k | £352.41k | £116.10k | £141.04k | £107.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.79k | £281.36k | £117.01k | £132.88k | £89.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £313.09k | £91.14k | £131.59k | £95.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £158.41k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.