ymddiriedolwyr DEMENTIA SUPPORT SOUTH LINCS
Rhif yr elusen: 1162277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Christopher Reeves | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Linda Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Nicholas Paul Fahidy | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Hazel Ann Cox | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Jill Bemrose | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
SARAH JANE WESTWOOD | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Kay Bunn | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.