Hanes ariannol THE FRIENDS OF MOORFIELDS EYE HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1161546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £573.71k £644.87k £551.11k £544.45k £528.80k
Cyfanswm gwariant £1.46m £410.37k £456.51k £546.74k £617.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £41.22k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £309.42k £299.85k £300.41k £232.00k £239.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £140.01k £35.21k £67.73k £91.65k £102.32k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.08k £270.85k £71.06k £0 £111.56k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £43.07k £35.06k £44.79k £48.62k £52.34k
Incwm - Arall £77.14k £3.90k £67.12k £172.19k £22.91k
Incwm - Cymynroddion £235.04k £254.61k £154.59k £103.92k £207.54k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.41m £383.50k £419.13k £504.98k £566.37k
Gwariant - Ar godi arian £49.20k £26.87k £37.38k £41.76k £51.02k
Gwariant - Llywodraethu £20.26k £2.42k £458 £5.08k £58
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.02m £32.89k £58.45k £22.47k £51.91k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £11.12k £9.67k £13.65k £12.79k £12.52k
Gwariant - Arall £412 £0 £0 £0 £0