THE FRIENDS OF MOORFIELDS EYE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide services and equipment for Moorfields Eye Hospital that would not be available through normal NHS funding. We manage a team of over 200 volunteers and pay for non-medical staff posts and purchase one off pieces of equipment that will enhance the patient experience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£528,804
Roddion a chymynroddion | £239.68k | |
Weithgareddau elusennol | £111.56k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £102.32k | |
Buddsoddiadau | £52.34k | |
Arall | £22.91k |
Cyfanswm gwariant:
£617,391
Codi arian | £51.02k | |
Weithgareddau elusennol | £566.37k | |
Arall | £0 |
£155,745 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £51.02k | |
Gwariant elusennol | £566.37k |
Codi arian a Arall Gwariant | £51.02k | |
Gwariant elusennol | £566.37k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £67.16k |
Pobl

10 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mai 2015: CIO registration
- FRIENDS OF MOORFIELDS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Robert Hutchings | Cadeirydd | 26 May 2021 |
|
|
||||
Carl Curbishley | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Louise Ann Boddy | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Neil Ashcroft | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan Spencer | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Toyin Akinyemi | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Richard Walker | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Melanie Rochford | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
JANET DOUGHARTY | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|||||
Richard Eveleigh | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
Olivia Marlow | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.71k | £644.87k | £551.11k | £544.45k | £528.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £410.37k | £456.51k | £546.74k | £617.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £309.42k | £299.85k | £300.41k | £232.00k | £239.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £140.01k | £35.21k | £67.73k | £91.65k | £102.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.08k | £270.85k | £71.06k | £0 | £111.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.07k | £35.06k | £44.79k | £48.62k | £52.34k | |
|
Incwm - Arall | £77.14k | £3.90k | £67.12k | £172.19k | £22.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £235.04k | £254.61k | £154.59k | £103.92k | £207.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £383.50k | £419.13k | £504.98k | £566.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.20k | £26.87k | £37.38k | £41.76k | £51.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.26k | £2.42k | £458 | £5.08k | £58 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.02m | £32.89k | £58.45k | £22.47k | £51.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.12k | £9.67k | £13.65k | £12.79k | £12.52k | |
|
Gwariant - Arall | £412 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.96k | £285 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.01m | £2.42m | £2.44m | £2.28m | £2.74m | |
|
Cyfanswm asedau | £881.13k | £1.16m | £1.31m | £1.21m | £403.64k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.11m | £1.15m | £1.19m | £1.12m | £707.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 06 May 2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE HEALTH IN THE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF MOORFIELDS EYE HOSPITAL ("MOORFIELDS") AND THE PUBLIC IN GENERAL BY SUPPORTING, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE CHARITABLE WORK OF MOORFIELDS (INCLUDING ITS WORK WITH RELATED CLINICS, CENTRES, RESEARCH FACILITIES AND OTHER UNITS, AND WITH PARTNER ORGANISATIONS IN THE UNITED KINGDOM) AS A WORLD CENTRE OF EXCELLENCE IN VISION AND OPHTHALMOLOGY; IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING WITH THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT, SERVICES, ACCOMMODATION, STAFF, RESOURCES AND EQUIPMENT, FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE OUTCOMES AND/OR ENHANCING THE EXPERIENCE OF THE PATIENTS OF MOORFIELDS AND THEIR VISITORS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOORFIELDS EYE HOSPITAL
162 CITY ROAD
LONDON
EC1V 2PD
- Ffôn:
- 02072511240
- E-bost:
- moorfields.friends@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window