ymddiriedolwyr LAMPS COLLECTIVE
Rhif yr elusen: 1162692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah McKearney | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Roland Eric Fuggle | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Robert Ashley Sands | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Rev Amanda Joy Marriott | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Charles Aston Milward | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|||||
Philip John Henderson | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Rev Tony Rogerson | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
MARION JOYCE HAYNES | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.