LINCS INSPIRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operation of libraries, leisure centres, archives and other related services, and/or Promotion of recreation, sport or other leisure time activities and/or
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£9,679,699
Roddion a chymynroddion | £2.59m | |
Weithgareddau elusennol | £4.21m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.38m | |
Buddsoddiadau | £91.90k | |
Arall | £417.21k |
Cyfanswm gwariant:
£9,311,710
Codi arian | £2.05m | |
Weithgareddau elusennol | £7.26m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,367,602 o 3 gontract(au) llywodraeth a £220,455 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.05m | |
Gwariant elusennol | £7.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £367.99k |
Pobl

485 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 07 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM REGINALD TOWLE | Cadeirydd | 23 October 2015 |
|
|
||||
Ian Douglas Reekie | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Charles Lumley | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Irene Keal | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Hodson | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
ALAN LESLIE BIRD | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.57m | £7.24m | £8.93m | £9.90m | £9.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.82m | £7.06m | £8.89m | £9.84m | £9.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.95m | £2.89m | £2.76m | £2.81m | £2.37m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £346.44k | £3.17m | £1.11m | £263.85k | £220.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.30m | £6.06m | £3.86m | £3.07m | £2.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.01m | £232.80k | £1.85m | £2.36m | £2.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.80m | £773.77k | £2.97m | £4.03m | £4.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.79k | £791 | £1.71k | £45.36k | £91.90k | |
|
Incwm - Arall | £457.22k | £170.56k | £245.49k | £402.09k | £417.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.05m | £6.58m | £7.30m | £7.88m | £7.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.77m | £481.09k | £1.59m | £1.95m | £2.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.56k | £27.51k | £51.20k | £49.25k | £44.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.04m | £808.71k | £772.95k | £474.23k | £588.85k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.43m | £2.14m | £2.39m | £2.71m | £3.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.50m | -£5.30m | -£3.66m | £90.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.32m | £1.20m | £1.01m | £845.05k | £1.15m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUN 2016 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) THE ADVANCEMENT AND SUPPORT OF EDUCATION, CULTURE, ARTS, HERITAGE AND HISTORY INCLUDING THE PROVISION OF LIBRARIES, MUSEUMS, GALLERIES, LEARNING AND INFORMATION CENTRE, ARCHIVES AND OTHER RELATED SERVICES, AND/OR (2) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, SPORT OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE SUCH FACILITIES BEING PROVIDED TO THE PUBLIC AT LARGE SAVE THAT SPECIAL FACILITIES MAY BE PROVIDED TO PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES MAY HAVE NEED OF SPECIAL FACILITIES AND SERVICES, AND/OR (3) THE PROMOTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION AND SPORT, AND/OR (4) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF PUBLIC CEMETERIES AND/OR CREMATORIA AND THE MAINTENANCE OF THE SAME FOR THE PUBLIC BENEFIT, AND/OR (5) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE PUBLIC CONSISTENT WITH THE OBJECTS ABOVE AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRADLEY FOOTBALL DEVELOPMENT CENTRE
BRADLEY ROAD
GRIMSBY
DN37 0AG
- Ffôn:
- 01472 325300
- E-bost:
- dick.marshall@lincsinspire.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window