Hanes ariannol GREATER EUROPE MISSION UK

Rhif yr elusen: 1162468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £142.85k £138.53k £413.20k £542.89k £531.56k
Cyfanswm gwariant £141.15k £124.03k £403.10k £465.70k £518.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £486.96k £505.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £55.22k £22.35k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £3.36k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £714 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £465.70k £517.89k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £790
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £5.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0