Hanes ariannol THE NATIONAL FEDERATION OF PROSTATE CANCER SUPPORT GROUPS

Rhif yr elusen: 1163152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.35k £103.86k £149.15k £120.25k £123.37k
Cyfanswm gwariant £103.61k £59.88k £113.47k £123.60k £154.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A