Hanes ariannol WEST WICKHAM AND SHIRLEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1166796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £299.70k | £203.14k | £227.23k | £206.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.19k | £230.45k | £207.20k | £235.33k | £210.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £22.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £175.45k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.13m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £78.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £113.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £600 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.