ymddiriedolwyr JOSEPH LEVY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE NINOT JASON OBE | Cadeirydd | 19 January 2016 |
|
|||||||
Henry Cecil Lucas Donne | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||||
Claire Louise Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||
Mark Guy Jason | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||||
Katie Samantha Ellison | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||
JAMES PAUL JASON | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.