PANAVIA TORNADO PRESERVATION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the operational/engineering aspects of the Panavia Tornado aircraft and its place in UK aviation history through the provision of a museum for its display and to exhibit documents, items, artefacts and other materials related to the Tornado; and to preserve and protect the Panavia Tornado aircraft for the benefit of the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 19 Awst 2015: CIO registration
- PTPG (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIOTT ATKINS | Cadeirydd | 19 August 2015 |
|
|
||||
Christopher Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Oliver Suckling | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|
||||
Michael Holland | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
ROBERT SWANSON | Ymddiriedolwr | 19 August 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35k | £7.93k | £2.71k | £644 | £200 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49k | £6.24k | £2.48k | £778 | £946 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE OPERATIONAL / ENGINEERING > ASPECTS OF THE PANAVIA TORNADO AIRCRAFT AND ITS PLACE IN UK AVIATION HISTORY > THROUGH THE PROVISION OF A MUSEUM FOR ITS DISPLAY AND TO EXHIBIT DOCUMENTS, > ITEMS, ARTEFACTS AND OTHER MATERIALS RELATED TO THE TORNADO; AND 2) TO PRESERVE AND PROTECT THE PANVIA TORNADO AIRCRAFT FOR THE BENEFIT OF > THE PUBLIC.
Maes buddion
UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hangar 872
Aerospace Business Park
Picketston
Vale of Glamorgan
Wales
CF62 4QN
- Ffôn:
- 01162985239
- E-bost:
- enquiries@ptpg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window