ymddiriedolwyr KIDS MATTER
Rhif yr elusen: 1163617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRA STEWART | Cadeirydd | 04 October 2018 |
|
|
||||
VICTORIA JANE NEAL | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Watling | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
JULIA ELIZABETH GRANT | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
PETER BACON | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
MATHEW NEVILLE | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rev EDWARD DIX | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|||||
DR YAEL GARDNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.