Dogfen lywodraethu THE MAX BARNEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/02/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/11/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/01/2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND & WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.