Hanes ariannol THE LVE CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1164468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (182 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £201.21k £157.94k £372.18k £372.14k £420.79k
Cyfanswm gwariant £197.95k £175.56k £317.14k £317.14k £424.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £77.46k £196.20k £40.00k N/A