Hanes ariannol THE INGRAM ART FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1165442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.45m £55.90k £540.65k £64.45k £53.94k
Cyfanswm gwariant £247.66k £225.50k £312.77k £332.98k £317.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.43m N/A £507.50k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £13.78k N/A £24.64k N/A N/A
Incwm - Arall £5.43k N/A £8.51k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £241.61k N/A £295.12k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.05k N/A £17.65k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £31.22k N/A £34.93k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A N/A