Ymddiriedolwyr CESTRIA U3A AT CHESTER-LE-STREET
Rhif yr elusen: 1163334

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Thompson | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Michael John Parker | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Willan | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
RACHEL MARY BURTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Angela Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Rule | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Tony Morrell | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Margaret Bozic MBE | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
Kathleen Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE LOGAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Anne Eleanor Lanigan | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET CHILVER | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.