Hanes ariannol SILEBY COMMUNITY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1164002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.31k £23.69k £8.15k £8.56k £11.36k
Cyfanswm gwariant £6.32k £10.49k £12.03k £10.17k £14.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.22k £23.16k £6.30k £5.32k £8.50k