ymddiriedolwyr THE NATIONAL LAND BASED COLLEGE
Rhif yr elusen: 1164698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Milburn | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Alex Irena Payne | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Simon Gadd | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
David Phillips | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|||||
Marcus Philip Clinton | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|||||
Charles Matts | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAM LONGTHORP | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
RUSSELL MARCHANT | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.