Hanes ariannol ROTARY CLUB OF READING MATINS' CHARITY

Rhif yr elusen: 1163723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.67k £33.38k £15.57k £39.02k £72.95k
Cyfanswm gwariant £14.75k £32.60k £20.12k £19.53k £90.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A