ymddiriedolwyr SOMEWHERE ELSE
Rhif yr elusen: 1166621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirjana Brati | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Tobias Alec Phiri Halford | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Dr Gill Martin | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Mumtaz Din | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Nexhmie Ahmetaj | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
MARYUM DUBERIA | Ymddiriedolwr | 31 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.