Hanes ariannol MASONIC CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.40m | £88.67m | £67.84m | £72.92m | £79.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.90m | £89.11m | £91.08m | £93.32m | £97.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.62m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.83m | £21.26m | £16.61m | £19.14m | £20.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £42.98m | £45.40m | £44.73m | £46.44m | £47.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.62m | £8.98m | £6.46m | £7.33m | £8.48m | |
|
Incwm - Arall | £3.97m | £13.03m | £50 | £4.00k | £3.26m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.37m | £3.58m | £3.59m | £4.75m | £5.57m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £77.49m | £86.15m | £88.68m | £90.89m | £94.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.42m | £2.96m | £2.40m | £2.43m | £2.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £245.00k | £18.00k | £120.00k | £189.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.05m | £12.56m | £11.82m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £942.00k | £1.33m | £1.25m | £1.61m | £2.12m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.