Hanes ariannol YOUTH WITH A MISSION THE KING'S LODGE

Rhif yr elusen: 1165548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £312.38k £227.10k £231.38k £322.12k £331.70k
Cyfanswm gwariant £283.89k £231.11k £298.36k £310.35k £338.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A