Hanes ariannol WESTON-SUPER-MARE AND BURNHAM-ON-SEA METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1164765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £175.43k £218.87k £331.05k £134.51k £60.43k
Cyfanswm gwariant £163.73k £207.09k £268.71k £199.72k £187.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A