Hanes ariannol WOODLAND CORNER

Rhif yr elusen: 1168815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £152.10k £146.61k £149.56k £194.09k £220.84k
Cyfanswm gwariant £126.43k £122.65k £151.91k £166.08k £194.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £81.23k £80.12k £61.68k £68.88k £90.11k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.44k £19.29k £2.50k £4.80k N/A