ymddiriedolwyr ISLE OF WIGHT LITERARY FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1164814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET EDWINA ANKERS | Cadeirydd | 28 November 2015 |
|
|
||||
Graham Barnetson | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Gioia Minghella-Giddens | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Vanessa Elizabeth Hounsfield | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Julia Dams | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
ROBIN VANDELEUR COURAGE MBE | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|||||
JANET LEE ALLAN | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|||||
VICTORIA MARY GUESDON ORR-EWING | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.