Ymddiriedolwyr PEACE PARTNERS

Rhif yr elusen: 1166456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alexander Coupland Ymddiriedolwr 03 November 2024
Dim ar gofnod
Tracee Cossey Ymddiriedolwr 03 October 2024
Dim ar gofnod
Christopher William Pease Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
David Eric Hughes Ymddiriedolwr 24 May 2022
CORNWALL INTERNATIONAL MALE CHORAL FESTIVAL LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Jemma Nicole Couchman Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod