Hanes ariannol THE FRIENDS OF FLECKNEY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1165571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.66k £42.83k £11.74k £5.58k £9.15k
Cyfanswm gwariant £13.01k £14.79k £11.70k £13.98k £15.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.14k £36.85k £8.85k N/A N/A