Hanes ariannol THE SATURDAY CLUB TRUST
Rhif yr elusen: 1165362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.58k | £1.12m | £659.43k | £655.46k | £954.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £617.39k | £685.19k | £568.35k | £874.14k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £504.00k | £480.00k | £480.00k | £500.00k | £605.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £123.31k | £1.11m | £659.43k | £33.96k | £347.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.27k | £2.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £617.39k | £685.19k | £568.35k | £850.21k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £23.93k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.70k | £4.74k | £4.95k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.